KRS 0000467536
NIP8381845996
REGON14674896900000
NazwaBLOPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLOPORT
Data rejestracji 27 cze 2013 (11 lat temu) 27 cze 2013
Data usunięcia 26 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻYRARDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7410 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMICHAŁ PECZOT
Wspólnik
2013-06-27
2016-03-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 90, WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 4.500 ZŁ.
WIOLETTA PECZOT
Wspólnik
2013-06-27
2016-03-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 10, WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 500 ZŁ.
MIROSŁAW PIOTR ŚWICIŃSKI
Wspólnik
2016-03-23
2021-07-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ PECZOT
PREZES ZARZĄDU
2013-06-27
2016-03-23
MIROSŁAW PIOTR ŚWICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-23
2017-12-11
2013-06-27
2017-05-26
OSSOWSKIEGO, 33, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie