KRS 0000704622
NIP5213803062
REGON36879293500000
NazwaRONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRONDO
Data rejestracji 21 lis 2017 (7 lat temu) 21 lis 2017
Data usunięcia 01 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOOLEKSII DRUZHYNIN
Wspólnik
2017-11-21
2018-02-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN
YAUHENIYA ZELEZNIAK
Wspólnik
2018-02-06
2020-07-01
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 ZŁOTYCH
DZIANIS ASIPOVICH
Wspólnik
2018-02-06
2020-07-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSII DRUZHYNIN
PREZES ZARZĄDU
2017-11-21
2018-02-06
ALIAKSANDR SAUCHUK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-06
2018-09-21
DZIANIS ASIPOVICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-06
2018-09-21
DZIANIS ASIPOVICH
PREZES ZARZĄDU
2018-09-21
2020-07-01
ANTON SMIANTSINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-06
2020-07-01
YAUHENIYA ZELEZNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-06
2020-07-01
2017-11-21
2018-02-23
UL. KSAWERÓW, 3, WARSZAWA, 02-656, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-23
2019-08-14
UL. FREZERÓW, 3, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie