KRS 0000693093
NIP6772424772
REGON36819477200000
NazwaAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAM GROUP
Data rejestracji 01 wrz 2017 (7 lat temu) 01 wrz 2017
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #03 RYBACTWO #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIOLEKSII DRUZHYNIN
Wspólnik
2017-09-01
2017-12-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TAMARA UDODIK
Wspólnik
2020-09-16
2023-01-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
MARIIA HERASYMOVYCH
Wspólnik
2017-12-06
2020-09-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 ZŁ
1984-02-09
OLEKASNDR HERASYMOVYCH
Wspólnik
2017-12-06
2020-09-16
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZL
OLEKSANDR HERASYMOVYCH
Beneficjent
1976-06-02
MARIIA HERASYMOVYCH
Beneficjent
1984-02-09
OLEKSANDR HERASYMOVYCH
reprezentant
1976-06-02
OLEKSANDR HERASYMOVYCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIIA HERASYMOVYCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSII DRUZHYNIN
PREZES ZARZĄDU
2017-09-01
2017-12-06
OLEKASNDR HERASYMOVYCH
PREZES ZARZĄDU
2017-12-06
2020-09-16
MARIIA HERASYMOVYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-06
2020-09-16
1984-02-09
TAMARA UDODIK
PREZES ZARZĄDU
2020-09-16
2023-01-09
2017-09-01
2019-12-20
UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 36, KRAKÓW, 30-110, KRAKÓW, POLSKA
2019-12-20
2020-12-01
UL. MEŁGIEWSKA, 74, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie