KRS 0000697611
NIP6793097864
REGON12303481900000
NazwaGREEN PARK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGREEN PARK
Data rejestracji 04 paź 2017 (7 lat temu) 04 paź 2017
Data usunięcia 14 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GROMADZKA, 46, KRAKÓW, 30-719, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 105000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji210
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAANETA CHLUDEK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-04
2020-01-15
ANDRZEJ ŚLĘZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-04
2020-01-15
ROMAN HODUREK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-04
2020-01-15
ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-13
2022-01-14
GRZEGORZ GRUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-13
2022-01-14
JAKUB NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2020-05-13
2022-01-14
RENATA LELONEK
Beneficjent
PAWEŁ WIESŁAW LELONEK
zgłaszający - członek zarządu
RENATA LELONEK
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994R. O RACHUNKOWOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
RADOSŁAW ROMAN JUREK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2020-01-15
PAWEŁ WIESŁAW LELONEK
PREZES ZARZĄDU
2020-01-15
2022-01-14
2017-10-04
2020-01-15
PAWO KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
2017-10-04
2018-01-19
PL. BOHATERÓW GETTA, 17, KRAKÓW, 30-547, KRAKÓW, POLSKA
2018-01-19
2020-01-15
UL. STEFANA KORBOŃSKIEGO, 14B, KRAKÓW, 30-443, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie