KRS 0000452215
NIP6793089959
REGON12279024600000
NazwaPAWO RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAWO RESIDENCE
Data rejestracji 22 lut 2013 (12 lat temu) 22 lut 2013
Data usunięcia 25 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA MARCIKA, 14B, KRAKÓW, 30-443, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email GRUPAPAWO@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 6793089959
data rejestracji 28 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIZOLTÁN PÁL RÁTKAI
Beneficjent
1969-06-28
ZOLTÁN PÁL RÁTKAI
reprezentant
1969-06-28
PIOTR JACH
Wspólnik
2013-02-22
2018-01-10
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
IRENA MARIA BYRSKA
Wspólnik
2013-11-27
2017-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
TERESA DANUTA KURYŁO
Wspólnik
2013-11-27
2017-03-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
ANDRZEJ ŚLĘZAK
Wspólnik
2013-12-11
2018-01-25
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
RENATA LELONEK
Wspólnik
2018-01-10
2018-01-25
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
ROMAN HODUREK
Wspólnik
2018-01-10
2018-01-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ZOLTÁN PÁL RÁTKAI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 100% AKCJI W SPÓŁCE FLAT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PARK FLAT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR JACH
PREZES ZARZĄDU
2013-02-22
2018-01-10
RADOSŁAW JUREK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-10
2018-01-25
2013-02-22
2018-01-10
PLAC BOHATERÓW GETTA, 17, KRAKÓW, 30-547, KRAKÓW, POLSKA
GKm 105/21
2023-06-30
2024-02-16
2949.64 PLN
V GC 231/21/S
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie