KRS 0000697544
NIP7010719185
REGON36843212500000
NazwaCREDIT ADVANTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCREDIT ADVANTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 wrz 2017 (7 lat temu) 29 wrz 2017
Data usunięcia 19 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PIĘKNA, 15, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420 TELEKOMUNIKACJA #6430 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAŁUKASZ ZWOLIŃSKI
Wspólnik
2020-11-02
2021-04-19
KALIONA LIMITED
Wspólnik
2020-11-02
2021-04-19
ARTUR WITEK
Wspólnik
2020-11-02
2021-04-19
ROMAN SWOSZOWSKI
Wspólnik
2020-11-02
2021-04-19
Wspólnik
2017-09-29
2021-04-19
36826472200000
MARCIN WOJCIECH WIERZBICKI
Wspólnik
2017-09-29
2021-04-19
ŁUKASZ ZWOLIŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ KONIECZNY
Beneficjent
MARCIN WIERZBICKI
Beneficjent
ARTUR WITEK
Beneficjent
ROMAN SWOSZOWSKI
Beneficjent
KONRAD SIATKA
Beneficjent
MARCIN WIERZBICKI
reprezentant
ŁUKASZ ZWOLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ KONIECZNY
Beneficjent
POSIADA 51,02% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CASHPOINT SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI. WKŁAD WW. SPÓŁKI ZOSTAŁ OKREŚLONY NA KWOTĘ 3.250.000 PLN.
MARCIN WIERZBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CREDIT ADVANTAGE SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI.
ARTUR WITEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ROMAN SWOSZOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KONRAD SIATKA
Beneficjent
KONRAD SIATKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW WE WSPÓLNIKU-KOMANDYTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. W SPÓŁCE KALIONA LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI (CYPR), I SPRAWUJE KONTROLĘ NAD TĄ SPÓŁKĄ. WKŁAD WW. SPÓŁKI ZOSTAŁ OKREŚLONY NA KWOTĘ 1.300.000 PLN. PONADTO KONRAD SIATKA POSIADA 95,19% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI FINANSE MARK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, POSIADAJĄCEJ UDZIAŁ 48,98% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CASHPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. WKŁAD SPÓŁKI CASHPOINT SP. Z O.O. ZOSTAŁ OKREŚLONY NA KWOTĘ 3.250.000 PLN.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓŁNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-29
2021-04-19
36826472200000
2017-09-29
2021-04-19
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-09-29
2021-04-19
CREDIT ADVANTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-09-29
2021-04-19
UL. PIĘKNA, 15, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2017-09-29
2021-04-19
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2017-09-29
2021-04-19
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2017-09-29
2021-04-19
6420 - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-09-29
2021-04-19
6430 - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2017-09-29
2021-04-19
6491Z - LEASING FINANSOWY
2017-09-29
2021-04-19
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-09-29
2021-04-19
6619 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-09-29
2021-04-19
6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2017-09-29
2021-04-19
7010 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-09-29
2021-04-19
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie