KRS 0000697324
NIP7582364091
REGON36844151000000
NazwaKREDYTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKREDYTOK
Data rejestracji 29 wrz 2017 (7 lat temu) 29 wrz 2017
Data usunięcia 04 mar 2021 04 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANUSZA KORCZAKA, 73, OSTROŁĘKA, 07-409, OSTROŁĘKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMWspólnik
2017-09-29
2021-03-04
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000,00 ZŁ
14591449500000
MARTA AGATA DZIEŁAK
Prokurent
2018-11-13
2019-10-14
PROKURA SAMOISTNA
ADAM KUSZYK
Likwidator
2019-10-14
2021-03-04
KAZIMIERZ DZIEŁAK
Beneficjent
ADAM KUSZYK
reprezentant
KAZIMIERZ DZIEŁAK
Beneficjent
WSZYSTKIE UDZIAŁY KREDYTOK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYSŁUGUJĄ CAPITAL SERVICE SPÓŁCE AKCYJNEJ, KTÓREJ WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM JEST KAZIMIERZ DZIEŁAK.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM KUSZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-29
2019-10-14
ŁUKASZ JĘDRZEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-29
2019-07-25
TOMASZ ARTUR KAŹMIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-29
2018-09-28
2017-09-29
2019-10-14
KREDYTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie