KRS 0000692869
NIP6612374841
REGON36813670500000
NazwaINNOVALVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINNOVALVES
Data rejestracji 31 sie 2017 (7 lat temu) 31 sie 2017
Data usunięcia 21 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO HEDY PS. "SZARY", 23A, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-700, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email STANISLAW@CHOLMATIC.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHSTANISŁAW ADAM SEJMICKI
Wspólnik
2018-08-16
2023-12-21
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ
STANISŁAW EDMUND SZWAGIEREK
Wspólnik
2017-08-31
2018-08-16
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 ZŁ.
SEBASTIAN BARAN
Beneficjent
RAFAŁ MARIUSZ RUSS
reprezentant
SEBASTIAN BARAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STANISŁAW EDMUND SZWAGIEREK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-31
2018-08-16
STANISŁAW ADAM SEJMICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-16
2020-09-07
2017-08-31
2018-08-16
UL. JÓZEFA GULIŃSKIEGO, 23, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie