KRS 0000186851
NIP6612168461
REGON29285460300000
NazwaMIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSZO - JUNIOR"
Krótka nazwaMIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSZO - JUNIOR"
Data rejestracji 10 sty 2004 (21 lat temu) 10 sty 2004
Data usunięcia 05 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 11, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPRZEMYSŁAW KULCZYCKI
Likwidator
2015-09-07
2018-10-05
STANISŁAW SULIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2013-06-18
RYSZARD ŁOJEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2013-06-18
ROMAN TOMASZ KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2013-06-18
WOJCIECH SŁAWOMIR RYNIO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2013-06-18
DARIUSZ ADAM WIERZBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2018-10-05
RAFAŁ KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2018-10-05
STANISŁAW LIPKA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2018-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYSTĄPIENIA W IMIENIU KLUBU JAKO OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIONY JEST ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KLUBU SKŁADA PISEMNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RYSZARD JÓZEF BINENSZTOK
PREZES
2004-01-10
2013-06-18
JAROSŁAW PIOTR BĄCHOREK
V-CE PREZES
2004-01-10
2008-11-14
ZYGMUNT KRZYSZTOF KOCHAŃSKI
V-CE PREZES
2004-01-10
2013-06-18
STANISŁAW WODYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-10
2008-11-14
JÓZEF TYBURCZY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-10
2008-11-14
TOMASZ BOGDAN SZWAGIERCZAK
SEKRETARZ
2013-06-18
2015-09-07
KRZYSZTOF JACEK JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-10
2008-11-14
MARIAN TOMASZ LISOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-10
2013-06-18
MAŁGORZATA SOBOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-14
2013-06-18
RAFAŁ MICHAŁ BARAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-14
2013-06-18
2004-01-10
2015-09-07
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSZO - JUNIOR"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie