KRS 0000691137
NIP6772423979
REGON36803899000000
NazwaAERATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAERATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 sie 2017 (7 lat temu) 18 sie 2017
Data usunięcia 09 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SZLAK, 77, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWWspólnik
2017-08-18
2021-09-09
36681847000000
ANDRIY SHELETYTSKYY
Wspólnik
2017-08-18
2021-09-09
SERGIY MOTUZKOV
Wspólnik
2017-08-18
2021-09-09
PRZEMYSŁAW IGOR JABŁOŃSKI
Prokurent
2019-09-05
2021-09-09
PROKURA SAMOISTNA
SERGIY MOTUZKOV
Beneficjent
ANDRIY SHELETYTSKYY
Beneficjent
SERGIY MOTUZKOV
reprezentant
SERGIY MOTUZKOV
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PREZES I WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ANDRIY SHELETYTSKYY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ AERATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE
Członek Organu Reprezentacji
2017-08-18
2021-09-09
36681847000000
2017-08-18
2020-02-18
UL. SAMUELA LINDEGO, 1, KRAKÓW, 30-148, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie