KRS 0000639989
NIP6762514775
REGON36559561900000
NazwaARMORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
Krótka nazwaARMORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 paź 2016 (8 lat temu) 07 paź 2016
Data usunięcia 29 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762514775
data rejestracji 01 mar 2022
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYSERGIY MOTUZKOV
Wspólnik
2016-10-07
2020-11-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ALINA MOTUZKOVA
Wspólnik
2016-10-07
2020-11-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAKUB ADRIAN GALOS
Wspólnik
2020-11-20
2022-09-19
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN ŚLIWA
Wspólnik
2022-09-19
2024-07-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SERGIY MOTUZKOV
reprezentant
SERGIY MOTUZKOV
Beneficjent
SERGIY MOTUZKOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
SERGIY MOTUZKOV
PREZES ZARZĄDU
2016-10-07
2020-11-20
JAKUB ADRIAN GALOS
PREZES ZARZĄDU
2020-11-20
2022-09-19
2016-10-07
2018-09-12
UL. KARMELICKA, 64, KRAKÓW, 31-128, KRAKÓW, POLSKA
2018-09-12
2020-11-20
UL. SZLAK, 77, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
2020-11-20
2023-05-10
UL. LIPOWA, 3D, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie