KRS 0000690729
NIP8842780876
REGON36801897000000
Nazwa"PROQRES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROQRES POLAND
Data rejestracji 14 sie 2017 (7 lat temu) 14 sie 2017
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 23/25, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 311500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARCIN SZTANDARSKI
Wspólnik
2017-08-14
2020-12-16
1836 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 183.600,00 ZŁ
PAWEŁ PIOTR ŁUKASZONEK
Wspólnik
2017-08-14
2018-08-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
PRZEMYSŁAW GAWLIK
Wspólnik
2017-08-14
2018-08-14
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
PRZEMYSŁAW GAWLIK
Wspólnik
2020-05-07
2020-12-16
1219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 121.900,00 ZŁ
MARCIN SZTANDARSKI
Beneficjent
MARCIN SZTANDARSKI
reprezentant
PRZEMYSŁAW GAWLIK
reprezentant
PRZEMYSŁAW GAWLIK
Beneficjent
MARCIN SZTANDARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI PROQRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ
PRZEMYSŁAW GAWLIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI PROQRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DLA CZYNNOŚCI MAJĄTKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000 ZŁ. POWYŻEJ TEJ KWOTY JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW GAWLIK
WICEPREZES
2019-09-27
2020-12-16
PRZEMYSŁAW GAWLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-14
2019-09-27
PAWEŁ PIOTR ŁUKASZONEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-14
2018-08-14
MARCIN SZTANDARSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-14
2020-12-16
2017-08-14
2018-08-14
UL. ARMII KRAJOWEJ, 7, STRZEGOM, 58-150, STRZEGOM, POLSKA
2018-08-14
2018-11-27
UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 23/25, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie