KRS 0000414931
NIP7010337621
REGON14605261800000
NazwaKNS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKNS POLSKA
Data rejestracji 20 mar 2012 (13 lat temu) 20 mar 2012
Data usunięcia 23 mar 2022 23 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 23/25, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010337621
data rejestracji 12 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEVICTOR JOSÉ CARRERA CARRILLO
Beneficjent
VICTOR JOSÉ CARRERA CARRILLO
reprezentant
IKNOS OFICINA TECNICA SL
Wspólnik
2012-03-20
2022-03-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
VICTOR JOSE CARRERA CARRILLO
Likwidator
2021-06-18
2022-03-23
VICTOR JOSÉ CARRERA CARRILLO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VICTOR JOSÉ CARRERA CARRILLO
PREZES ZARZĄDU
2012-03-20
2018-08-17
VICTOR JOSÉ CARRERA CARRILLO
PREZES ZARZĄDU
2018-08-17
2021-06-18
2012-03-20
2021-06-18
KNS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-20
2014-04-08
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 99, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2014-04-08
2020-11-06
DOWBORCZYKÓW, 25, ŁÓDŹ, 90-019, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie