KRS 0000690395
NIP1182152092
REGON36810326100000
NazwaBR&UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBR&UP
Data rejestracji 23 sie 2017 (7 lat temu) 23 sie 2017
Data usunięcia 20 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WÓLCZYŃSKA, 55, WARSZAWA, 01-908, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@BR-UP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADOMINIK DARIUSZ URBAŃSKI
Wspólnik
2017-08-23
2019-09-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ LISICKI
Wspólnik
2017-08-23
2019-09-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW ZATORSKI
Wspólnik
2017-08-23
2019-09-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁOTYCH
DOMINIK DARIUSZ URBAŃSKI
Likwidator
2018-11-28
2019-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ ANDRZEJ LISICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-23
2018-11-28
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW ZATORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-23
2018-11-28
DOMINIK DARIUSZ URBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-23
2018-11-28
2017-08-23
2018-11-28
BR&UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie