KRS 0000520456
NIP1182100830
REGON14737226500000
NazwaWARSAW ACADEMY OF DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARSAW ACADEMY OF DESIGN
Data rejestracji 21 sie 2014 (10 lat temu) 21 sie 2014
Data usunięcia 25 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLCZYŃSKA, 55, WARSZAWA, 01-908, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182100830
data rejestracji 21 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8532A TECHNIKA #8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #8542A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDANIEL MAREK NISZCZOTA
Wspólnik
2014-08-21
2018-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH
DANUTA URBAŃSKA
Wspólnik
2018-04-06
2020-11-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
DOMINIK DARIUSZ URBAŃSKI
Wspólnik
2014-08-21
2020-11-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH
DOMINIK DARIUSZ URBAŃSKI
Likwidator
2020-02-18
2020-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DOMINIK DARIUSZ URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-21
2020-02-18
DANIEL MAREK NISZCZOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-21
2018-04-06
DANUTA URBAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-06
2020-02-18
2014-08-21
2020-02-18
WARSAW ACADEMY OF DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie