KRS 0000690018
NIP7010708862
REGON36802143900000
NazwaWEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEME
Data rejestracji 08 sie 2017 (7 lat temu) 08 sie 2017
Data usunięcia 17 mar 2021 17 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #72 INFORMATYKA #2042 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGORADOSŁAW MARIUSZ GRZELACZYK
Wspólnik
2017-08-08
2021-03-17
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ
CYPRIAN SOWIAK
Kurator
2019-12-20
2021-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW MARIUSZ GRZELACZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-08
2018-11-28
2017-08-08
2019-03-14
UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie