KRS 0000687507
NIP9910512345
REGON36781493600000
NazwaOZIMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOZIMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Data rejestracji 19 lip 2017 (7 lat temu) 19 lip 2017
Data usunięcia 16 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 54, ANTONIÓW, 46-040, OZIMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADGMINA OZIMEK
Wspólnik
2017-07-19
2022-02-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
531413202
DANUTA BOŻENA KACZMARCZYK
Likwidator
2021-07-07
2022-02-16
NORBERT KLIMAS
Członek Organu Nadzoru
2017-07-19
2022-02-16
JADWIGA MARIOLA MICHNIK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-19
2022-02-16
KRYSTIAN NORBERT KLIMAS
Członek Organu Nadzoru
2017-07-19
2022-02-16
MIROSŁAW KRZYSZTOF WIESZOŁEK
Beneficjent
DANUTA BOŻENA KACZMARCZYK
reprezentant
MIROSŁAW KRZYSZTOF WIESZOŁEK
Beneficjent
REPREZENTANT GMINY OZIMEK BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW ANDRZEJ WICIAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2017-07-19
2021-07-07
2017-07-19
2021-07-07
OZIMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie