KRS 0000683923
NIP6783168918
REGON36761547300000
NazwaWOODYKNOWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWOODYKNOWS POLAND
Data rejestracji 23 cze 2017 (7 lat temu) 23 cze 2017
Data usunięcia 20 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSIEDLE OŚWIECENIA, 10, KRAKÓW, 31-635, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@WOODYKNOWS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIŁUKASZ JAKUB BUKOWIEC
Wspólnik
2020-07-31
2023-01-20
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ
ELŻBIETA KRYSTYNA DOBROWOLSKA
Wspólnik
2017-06-23
2020-07-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
WIESŁAW DOBROWOLSKI
Wspólnik
2017-06-23
2020-07-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MAREK PAWEŁ DOBROWOLSKI
Prokurent
2017-06-23
2020-07-31
PROKURA ODDZIELNA
WIKTOR DOBROWOLSKI
Prokurent
2020-07-31
2021-08-09
PROKURA ODDZIELNA
ŁUKASZ JAKUB BUKOWIEC
Likwidator
2021-08-09
2023-01-20
WIKTOR DOBROWOLSKI
Likwidator
2021-08-09
2023-01-20
WIESŁAW DOBROWOLSKI
Beneficjent
ELŻBIETA KRYSTYNA DOBROWOLSKA
Beneficjent
WIKTOR DOBROWOLSKI
reprezentant
WIESŁAW DOBROWOLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ELŻBIETA KRYSTYNA DOBROWOLSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ŁUKASZ JAKUB BUKOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2020-07-31
2021-08-09
WIKTOR DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-23
2020-07-31
2017-06-23
2021-08-09
WOODYKNOWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-23
2018-07-13
OS. ZŁOTEGO WIEKU, 75A, KRAKÓW, 31-618, KRAKÓW, POLSKA
2018-07-13
2022-08-09
UL. ŚW. FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie