KRS 0000216485
NIP6792826611
REGON35687348800000
NazwaKRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE PRO EDUKATIONE W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaKRAKOWSKIE OŚWIATOWE PRO EDUKATIONE .
Data rejestracji 06 wrz 2004 (20 lat temu) 06 wrz 2004
Data usunięcia 25 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres STRĄKOWA, 3A, KRAKÓW, 30-410, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8021A REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI W ZAKRESIE GIMNAZJALNEJ #8021D SZKOŁY ARTYSTYCZNE NIEDAJĄCE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWMARIOLA GABRIELA UZAR SANECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
2007-09-27
IWONA ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2007-09-27
2014-03-31
JOLANTA JATCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-27
2010-12-08
AGNIESZKA BARBARA JASIÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-31
2018-06-25
WIESŁAWA STANISŁAWA KLESZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
2010-12-08
JOANNA KULESZA POLAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-27
2014-03-31
MIROSŁAWA ZOFIA BRZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2014-03-31
ELŻBIETA KRYSTYNA DOBROWOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2014-03-31
MACIEJ NAGLICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-31
2018-06-25
MAŁGORZATA KRYSTYNA SUŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-31
2018-06-25
KLAUDIA KAROLINA PACŁAWSKA
Likwidator
2018-04-26
2018-06-25
MARZENA KATARZYNA KIEŁTYKA
Likwidator
2018-04-26
2018-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MARIA ZOFIA GADOMSKA
PREZES
2004-09-06
2012-03-06
ANNA CZESŁAWA LUTY
SEKRETARZ
2004-09-06
2012-03-06
ELŻBIETA FRANCISZKA SKALNY
SKARBNIK
2004-09-06
2010-12-08
HENRYK JULIUSZ SOKÓŁ
WICEPREZES
2012-03-06
2018-04-26
MAGDALENA AGATA BUŁATEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-06
2014-03-31
ELŻBIETA KWAŚNIEWSKA
SKARBNIK
2012-03-06
2014-03-31
BEATA IWONA KORDECKA MAZURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-06
2014-03-31
MARZENA KIEŁTYKA
SEKRETARZ
2014-03-31
2018-04-26
JOANNA TRYGAR POLAK
SKARBNIK
2014-03-31
2018-04-26
KLAUDIA PACŁAWSKA
CZŁONEK
2014-03-31
2018-04-26
2004-09-06
2018-04-26
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE PRO EDUKATIONE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie