KRS 0000680957
NIP8650003415
REGON00084110700000
NazwaSANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSANWIS
Data rejestracji 01 cze 2017 (7 lat temu) 01 cze 2017
Data usunięcia 19 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HANDLOWA, 3, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIEWA BOŻENA KULA
Likwidator
2022-06-14
2023-06-19
ZYGMUNT STOLARZ
Likwidator
2022-06-14
2023-06-19
EWA BOŻENA KULA
Członek Organu Nadzoru
2017-06-01
2018-01-16
BOGUMIŁA ZOFIA PAJĄK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-01
2023-06-19
FRANCISZEK ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2017-06-01
2020-12-21
EDWARD PIOTR KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2017-06-01
2023-06-19
ZOFIA WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-01
2023-06-19
ZYGMUNT RYSZARD STOLARZ
Beneficjent
EWA BOZENA KULA
zgłaszający - likwidator
ZYGMUNT RYSZARD STOLARZ
zgłaszający - likwidator
ZYGMUNT RYSZARD STOLARZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ZYGMUNT STOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-01
2022-06-14
JANUSZ KRĘŻEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-01
2018-01-16
MIROSŁAW SYLWESTER BAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-01
2018-01-16
EWA BOŻENA KULA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-16
2022-06-14
2017-06-01
2022-06-14
SANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie