KRS 0000187731
NIP8650003415
REGON00084110700000
NazwaSANWIS - SPÓŁDZIELNIA PRACY
Krótka nazwaSANWIS - PRACY
Data rejestracji 13 sty 2004 (21 lat temu) 13 sty 2004
Data usunięcia 28 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HANDLOWA, 3, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8650003415
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃZYGMUNT RYSZARD STOLARZ
Beneficjent
EWA BOZENA KULA
zgłaszający - likwidator
ZYGMUNT RYSZARD STOLARZ
zgłaszający - likwidator
BARTŁOMIEJ BELCARZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-10
2015-10-16
BOGUMIŁA PAJĄK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-16
2017-06-28
EDWARD KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-16
2017-06-28
LESZEK ANDRZEJ HOŁDA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2015-10-16
BARTŁOMIEJ BELCARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2006-08-25
ANNA GREGA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2006-08-25
ZOFIA WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2017-06-28
EDWARD KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2006-08-25
MIECZYSŁAW SKRZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2009-06-10
ANNA STEĆ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2009-06-10
ZYGMUNT RYSZARD STOLARZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.
MIROSŁAW SYLWESTER BAL
VICE-PREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2017-06-28
BOGDAN MAREK WÓJTOWICZ
PREZES
2004-01-13
2004-12-30
ZYGMUNT STOLARZ
WICEPREZES
2004-01-13
2005-07-04
ZYGMUNT STOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2005-07-04
2017-06-28
JANUSZ KRĘŻEL
WICEPREZES
2004-01-13
2017-06-28
2004-01-13
2004-07-30
SPOŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "SANWIS"
2004-07-30
2016-11-08
SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "SANWIS"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie