KRS 0000674214
NIP9512435734
REGON36708743600000
NazwaNIERUCHOMIŚCI MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNIERUCHOMIŚCI MEDYCZNE
Data rejestracji 18 kwi 2017 (7 lat temu) 18 kwi 2017
Data usunięcia 28 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SARMACKA, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ALLMEDICA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Wspólnik
2017-04-18
2021-12-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
MAŁGORZATA EWA SKRZYPEK
Wspólnik
2017-04-18
2021-12-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Likwidator
2020-01-28
2021-12-28
MAŁGORZATA EWA SKRZYPEK
Beneficjent
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Beneficjent
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
reprezentant
MAŁGORZATA EWA SKRZYPEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-18
2020-01-28
2017-04-18
2020-01-28
NIERUCHOMIŚCI MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie