KRS 0000614211
NIP7352866498
REGON36426138800000
NazwaALLMEDICA ABONAMENTY MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALLMEDICA ABONAMENTY MEDYCZNE
Data rejestracji 20 kwi 2016 (8 lat temu) 20 kwi 2016
Data usunięcia 29 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 31, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ALLMEDICA.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Wspólnik
2016-04-20
2022-06-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA EWA SKRZYPEK
Wspólnik
2016-04-20
2022-06-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Likwidator
2020-02-12
2022-06-29
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
reprezentant
MAŁGORZATA EWA SKRZYPEK
Beneficjent
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Beneficjent
MAŁGORZATA EWA SKRZYPEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MICHAŁ TADEUSZ SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-20
2020-02-12
2016-04-20
2020-02-12
ALLMEDICA ABONAMENTY MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie