KRS 0000670663
NIP6342870701
REGON36492533900000
Nazwa"EMMEPI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"EMMEPI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 mar 2017 (7 lat temu) 30 mar 2017
Data usunięcia 19 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. RACIBORSKA, 48A, KATOWICE, 40-074, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHMAŁGORZATA JOANNA LUBECKA
Wspólnik
2017-03-30
2022-04-19
KRZYSZTOF JÓZEF BRZÓSKA CEGIELSKI
Wspólnik
2017-03-30
2022-04-19
Wspólnik
2017-03-30
2022-04-19
27196265400000
KRZYSZTOF BRZÓSKA-CEGIELSKI
Beneficjent
ANDREA ZANGARELLI
Beneficjent
1986-05-09
MARIA GRAZIA FIORUCCI
Beneficjent
1957-05-23
MAŁGORZATA LUBECKA
zgłaszający - wspólnik spółki
MAŁGORZATA LUBECKA
Beneficjent
GABRIELE ZANGARELLI
Beneficjent
ANNA ZANGARELLI
Beneficjent
1989-02-17
KRZYSZTOF BRZÓSKA-CEGIELSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANDREA ZANGARELLI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM: 1. EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 2. POSIADAJĄCYM 48,8%UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIEKIEM EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
MARIA GRAZIA FIORUCCI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM: 1. EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 2. POSIADAJĄCYM 48,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIEKIEM EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
MAŁGORZATA LUBECKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25,82% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIEKIEM EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
GABRIELE ZANGARELLI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM: 1. EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 2. POSIADAJĄCYM 48,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIEKIEM EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
ANNA ZANGARELLI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM: 1. EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 2. POSIADAJĄCYM 48,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIEKIEM EMMEPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI CIĄŻY NA KOMPLEMENTARIUSZU. W PRZYPADKU GDY CONAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW JEST KOMPLEMENTARIUSZAMI, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST "EMMEPI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REPREZENTOWANA W NASĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPERZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: KRZYSZTOF BRZÓSKA-CEGIELSKI, GABRIELE ZANGARELLI, ANNA ZANGARELLI, MARIA GRAZIA FIORUCCI, MAŁGORZATA LUBECKA
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-30
2022-04-19
27196265400000
2017-03-30
2019-06-18
UL. MICHAŁA DRZYMAŁY, 4, KATOWICE, 40-059, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie