KRS 0000174189
NIP9540003461
REGON27196265400000
Nazwa"EMMEPI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMMEPI POLSKA
Data rejestracji 01 paź 2003 (21 lat temu) 01 paź 2003
Data usunięcia 16 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RACIBORSKA, 48 A, KATOWICE, 40-074, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3146000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9540003461
data rejestracji 07 mar 1994
status Czynny
53109011860000000126013237
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
70109011860000000123383552
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
82109011860000000123383627
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAMAŁGORZATA LUBECKA
Beneficjent
KRZYSZTOF BRZÓSKA-CEGIELSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA LUBECKA
zgłaszający - komplementariusz
PIEFFE SOCIETA RESPONSABILITA LIMITATA W PIETRALUNGA, WŁOCHY
Wspólnik
2003-10-01
2013-01-08
536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 536.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA JOANNA LUBECKA
Wspólnik
2003-10-01
2016-09-20
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 285.000 ZŁ
KRZYSZTOF JÓZEF BRZÓSKA CEGIELSKI
Wspólnik
2003-10-01
2016-09-20
253 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 253.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-01-08
2016-09-20
536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 536.000,00 ZŁ
24074727900000
Wspólnik
2016-09-20
2017-01-17
1.101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.101.000,00 ZŁ
36442961700000
MAŁGORZATA LUBECKA
Wspólnik
2017-01-17
2022-12-16
528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 528.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF BRZÓSKA CEGIELSKI
Wspólnik
2017-01-17
2022-12-16
469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 469.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2017-01-17
2022-12-16
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 998.000,00 ZŁ.
24074727900000
MAGDALENA MAŁGORZATA LUBECKA
Prokurent
2019-10-29
2022-12-16
PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
CAMILLA ALEKSANDRA LUBECKA GOLI
Prokurent
2019-10-29
2022-12-16
PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
MAŁGORZATA LUBECKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KRZYSZTOF BRZÓSKA-CEGIELSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
KRZYSZTOF JÓZEF BRZÓSKA CEGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-01
2022-12-16
GIOELE ZANGARELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2015-11-09
GABRIELE ZANGARELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2022-12-16
1952-07-10
MARIA GRAZIA FIORUCCI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-09
2022-12-16
1957-05-23
MAŁGORZATA JOANNA LUBECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-06
2022-12-16
MAŁGORZATA JOANNA LUBECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-03
2016-09-20
ANNA ZANGARELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-09
2022-12-16
1989-02-17
2003-10-01
2004-08-25
KOŚCIUSZKI, 62, KATOWICE, 40-047, KATOWICE, POLSKA
2004-08-25
2019-06-17
DRZYMAŁY, 4, KATOWICE, 40-059, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie