KRS 0000668617
NIP5213772290
REGON36681571500000
NazwaBEAMUP PAYMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBEAMUP PAYMENTS
Data rejestracji 17 mar 2017 (8 lat temu) 17 mar 2017
Data usunięcia 30 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 460000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 460000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji460000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6491Z LEASING FINANSOWY #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWPATRYK PIOTR FILIPIAK
Likwidator
2018-09-04
2019-12-30
JOHN KARAGIANNIS
Członek Organu Nadzoru
2017-03-17
2019-12-30
BRUCE MCINROY
Członek Organu Nadzoru
2017-03-17
2019-12-30
SERDAR CETIN
Członek Organu Nadzoru
2017-03-17
2019-12-30
TATIANA FAFALIOU
Członek Organu Nadzoru
2017-03-17
2019-12-30
1977-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZAWSZE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ SKOWRON MOSZKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-17
2017-06-12
PAWEŁ TROCKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-12
2018-09-04
NIKOLAOS MALESIOTIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-12
2017-12-01
JAROSLAV VALIUKEVIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-12
2017-12-01
FILIP LUCJAN ZOŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-01
2018-09-04
DAWID MARIAN SZYMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-01
2018-09-04
PRZEMYSŁAW PIOTR BŁASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-01
2018-09-04
TOMASZ NIKODEM MROZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-17
2017-06-12
2017-03-17
2017-07-31
PEJER SPÓŁKA AKCYJNA
2017-07-31
2017-12-01
BEAMUP PAYMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
2017-03-17
2017-07-31
UL. TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-31
2018-10-10
UL. FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-10
2019-04-26
UL. WSPÓLNA, 35, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie