KRS 0000664399
NIP9542774180
REGON36659456200000
NazwaEKOTRANS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOTRANS24
Data rejestracji 17 lut 2017 (8 lat temu) 17 lut 2017
Data usunięcia 11 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROŹDZIEŃSKA, 41, KATOWICE, 40-382, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWOJCIECH DARIUSZ SPACZYŃSKI
Wspólnik
2017-02-17
2018-10-04
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.750,00 ZŁ
MARTA ANNA RĄCZKIEWICZ
Wspólnik
2017-02-17
2018-10-04
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 200,00 ZŁ
DARIUSZ WŁADYSŁAW SPACZYŃSKI
Wspólnik
2017-02-17
2018-10-04
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.550,00 ZŁ
ANDRZEJ EUGENIUSZ MIODUSZEWSKI
Wspólnik
2018-10-04
2019-01-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW HENRYK SZOSTECKI
Wspólnik
2019-01-17
2019-09-25
200 UDZIAŁÓW O ŁZARZĄD ĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
EDWARD STANISŁAW SMOLIŃSKI
Wspólnik
2019-09-25
2020-03-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW HENRYK SZOSTECKI
Wspólnik
2020-03-23
2024-01-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ WŁADYSŁAW SPACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-17
2018-09-27
MIECZYSŁAW HENRYK SZOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-17
2019-09-25
MARCIN ANDRZEJ DRABIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-17
2017-08-25
ANDRZEJ EUGENIUSZ MIODUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-27
2019-01-17
EDWARD STANISŁAW SMOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-09-25
2020-03-23
MIECZYSŁAW HENRYK SZOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-23
2024-01-11
MARTA ANNA RĄCZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-17
2018-09-27
2017-02-17
2018-10-04
ECO-STAL KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-17
2018-09-27
UL. SZRONOWA, 15, KATOWICE, 40-316, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie