KRS 0000429752
NIP9542738333
REGON24298460600000
NazwaQFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQFARB
Data rejestracji 24 sie 2012 (12 lat temu) 24 sie 2012
Data usunięcia 11 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@QFARB.PL
Dane podatkowe
NIP 9542738333
data rejestracji 16 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOROMAN ALEKSANDER FILIP
Wspólnik
2013-03-14
2020-12-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
JAKUB PIOTR SOSKA
Wspólnik
2019-01-10
2020-04-06
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 000,00 ZŁ
EDWARD PAWŁOWSKI
Wspólnik
2019-01-10
2024-07-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 1 000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW HENRYK SZOSTECKI
Wspólnik
2020-04-06
2024-07-11
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KOMAR
Wspólnik
2012-08-24
2019-01-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
DAWID WRÓBEL
Wspólnik
2012-08-24
2013-03-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
MARIA WÓJCICKA
Wspólnik
2012-08-24
2019-01-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIALNIE - W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, B)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
ANDRZEJ KOMAR
PREZES ZARZĄDU
2012-08-24
2019-01-10
JAKUB PIOTR SOSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-01-10
2020-04-06
MIECZYSŁAW HENRYK SZOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-06
2020-12-07
2012-08-24
2019-01-10
DAMROTA, 6, KATOWICE, 40-022, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie