KRS 0000662389
NIP6222801270
REGON36650390900000
NazwaBAYALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAYALI
Data rejestracji 06 lut 2017 (8 lat temu) 06 lut 2017
Data usunięcia 01 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 192A, CZARNYLAS, 63-421, PRZYGODZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 170000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWYŁUKASZ PATRYCJUSZ RZEPCZYK
Wspólnik
2017-02-06
2020-09-01
1.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁ
MAREK GRZEGORZ PIGŁAS
Wspólnik
2017-02-06
2020-09-01
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ
JAKUB PIGŁAS
Wspólnik
2017-02-06
2020-09-01
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ
MICHAŁ PIGŁAS
Wspólnik
2017-02-06
2020-09-01
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ
KAROLINA JULIA PIGŁAS
Prokurent
2017-05-09
2020-09-01
PROKURA SAMOISTNA
KAROLINA JULIA PIGŁAS
Likwidator
2019-04-29
2020-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ PATRYCJUSZ RZEPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-06
2018-05-17
RADOSŁAW BUDYCH
PREZES ZARZĄDU
2018-05-17
2019-04-25
2017-02-06
2019-04-29
BAYALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie