KRS 0000654869
NIP7393892624
REGON36615436600000
NazwaFUNDACJA AKADEMIA SPORTU STOMIL OLSZTYN
Krótka nazwaAKADEMIA SPORTU STOMIL OLSZTYN
Data rejestracji 27 gru 2016 (8 lat temu) 27 gru 2016
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 69A, OLSZTYN, 10-449, OLSZTYN, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPAWEŁ KUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-20
2022-09-06
MAREK ANDRZEJ BRDAK
Członek Organu Nadzoru
2022-09-06
2022-10-11
PAWEŁ BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-06
JERZY STANISŁAW GĄSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-27
2022-09-06
JAKUB JAN ZIĘTY
Członek Organu Nadzoru
2016-12-27
2020-05-20
GRZEGORZ LECH
Członek Organu Nadzoru
2016-12-27
MIROSŁAW LUBAS
Członek Organu Nadzoru
2020-05-20
ARKADIUSZ KONRAD TYMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-20
2022-01-27
MICHAŁ ŻUKOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ ROMAN CZERKAWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ ŻUKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 34,3836208150168% AKCJI SPÓŁKI CO STANOWI 41,2327756886966% GŁOSÓW PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI STOMIL OLSZTYN S.A., KTÓRA JEST FUNDATOREM FUNDACJI MOGĄCYM POWOŁYWAĆ ORAZ ODWOŁYWAĆ CZŁONKÓW RADY FUNDACJI ORAZ ZARZĄDU AKADEMII
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ BRAŃSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOW2 SP. Z O.O. (KRS: 0000565472), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI 10X S.A. (KRS: 0000536364), KTÓRA POSIADA 32,4822884497102% AKCJI W SPÓŁCE STOMIL OLSZTYN S.A CO DAJE 25,5908054404934% GŁOSÓW PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI STOMIL OLSZTYN S.A., KTÓRA JEST FUNDATOREM FUNDACJI MOGĄCYM POWOŁYWAĆ ORAZ ODWOŁYWAĆ CZŁONKÓW RADY FUNDACJI ORAZ ZARZĄDU AKADEMII
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARIUSZ ADAM BORKOWSKI
PREZES
2016-12-27
2018-09-13
ROBERT IGOR KNOTHE
PREZES
2018-09-13
2020-02-21
ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI
PREZES
2020-02-21
2021-05-07
MARCIN WINCEL
PREZES
2021-05-07
2022-01-27
ARKADIUSZ KONRAD TYMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-01-27
ŁUKASZ MICHAŁ PUCIŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-01-27
2022-09-06
JAKUB MARCIN DUJKO DOMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-10-11
2023-10-12
MAREK PAWEŁ MALESZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-10-11
MARCIN BURZA
PREZES ZARZĄDU
2023-10-12
MICHAŁ ROMAN CZERKAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-01-27
2016-12-27
2022-09-06
ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 69A, OLSZTYN, 10-569, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie