KRS 0000654454
NIP7792455026
REGON36613732700000
NazwaGRUPA FI FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA FI FINANCE POLSKA
Data rejestracji 22 gru 2016 (8 lat temu) 22 gru 2016
Data usunięcia 23 mar 2023 23 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLIGONOWA, 2, WARSZAWA, 04-051, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMPRZEMYSŁAW SEBASTIAN ORGANOWSKI
Wspólnik
2016-12-22
2017-03-03
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
PAWEŁ JACEK MAKAREWICZ
Wspólnik
2017-03-03
2023-03-23
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ MACIEJ GAJDA
Wspólnik
2017-03-03
2022-12-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PAWEŁ JACEK MAKAREWICZ
Beneficjent
PAWEŁ JACEK MAKAREWICZ
zgłaszający - komplementariusz
PAWEŁ JACEK MAKAREWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI - FIKRED SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW SEBASTIAN ORGANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-22
2017-03-03
PAWEŁ JACEK MAKAREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-03-03
2023-03-23
MARIUSZ MACIEJ GAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2023-03-23
2016-12-22
2017-03-03
PRIMOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-22
2017-03-03
UL. ŚNIADECKICH, 28, POZNAŃ, 60-774, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie