KRS 0000247781
NIP7831610549
REGON30020633000000
NazwaRACH - FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRACH - FIN
Data rejestracji 27 gru 2005 (19 lat temu) 27 gru 2005
Data usunięcia 13 mar 2020 13 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA WOLNEGO, 14, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARCIN ZDZISŁAW SZYMANOWSKI
Wspólnik
2005-12-27
2007-08-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MICHAŁ ADAM SZYMANOWSKI
Wspólnik
2005-12-27
2016-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MARITA MARIA SZYMANOWSKA
Wspólnik
2007-08-27
2016-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW SEBASTIAN ORGANOWSKI
Wspólnik
2016-02-23
2016-11-22
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 ZŁ
DAWID MATEUSZ ŻYWICA
Wspólnik
2016-11-22
2020-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZDZISŁAW SZYMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-27
2008-09-16
MARITA MARIA SZYMANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-27
2008-09-16
MARITA MARIA SZYMANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-16
2016-02-23
PRZEMYSŁAW SEBASTIAN ORGANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-23
2016-11-22
DAWID MATEUSZ ŻYWICA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-22
2019-06-04
2005-12-27
2008-09-16
OSIEDLE DĘBINA, 22A, POZNAŃ, 61-450, POZNAŃ, POLSKA
2008-09-16
2010-02-10
KACZA, 17, POZNAŃ, 60-106, POZNAŃ, POLSKA
2010-02-10
2016-02-23
TELIMENY, 6, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
2016-02-23
2016-11-22
UL. ŚNIADECKICH, 28, POZNAŃ, 60-774, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie