KRS 0000649941
NIP5862312579
REGON36599262200000
NazwaELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTRA
Data rejestracji 02 gru 2016 (8 lat temu) 02 gru 2016
Data usunięcia 04 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GDAŃSKA, 13, GDAŃSK, 80-518, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@TEMPLAR.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5862312579
data rejestracji 08 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAJOANNA MAJCHERCZAK
Wspólnik
2016-12-02
2017-09-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
GRZEGORZ WOJCIECH GAJOS
Wspólnik
2017-02-27
2020-07-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAN MICHAŁ KISIELEWICZ
Wspólnik
2017-09-12
2020-07-31
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
MARIUSZ RADZICKI
Wspólnik
2020-07-31
2021-11-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIUSZ RADZICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-07-31
2020-11-06
JOANNA MAJCHERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-02
2017-09-12
JAN MICHAŁ KISIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-09-12
2020-07-31
2016-12-02
2017-09-12
DUOKOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-09-12
2020-07-31
TEMPLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-02
2017-09-12
UL. AKACJOWA, 35, GDYNIA, 81-520, GDYNIA, POLSKA
2017-09-12
2020-07-31
UL. KSIĘDZA FRANCISZKA OKROYA, 27, MISZEWO, 80-297, MISZEWO, POLSKA
Km 2275/20
2021-12-04
2023-01-12
3711.82 PLN
Nc-e2406226/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Koziński Kancelaria Komornicza nr XXXVIII w Bydgoszczy
GKm 54/21
2022-06-30
2023-11-03
2082.91 PLN
V GNc 2324/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krzysztof Pluta Kancelaria Komornicza nr X w Gdańsku
Km 1424/21
2022-11-07
2024-01-26
5271.75 PLN
VI Nc-e 174885/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Karol Wojtala Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie