KRS 0000541574
NIP5842739926
REGON36073628000000
NazwaPRIMA CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRIMA CONSULTING
Data rejestracji 06 lut 2015 (10 lat temu) 06 lut 2015
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane kontaktowe
Email BIURO@PRIMACONSULTING.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIADAM KRZYSZTOF LEONARCZYK
Prokurent
2015-09-29
2017-02-13
SAMOISTNA
ANGELIKA ŁUCJA LANDOWSKA AWSIUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-06
2015-09-29
BEATA MAGDALENA BARTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-06
2016-06-03
JAN MICHAŁ KISIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-06
2015-09-29
PIOTR SYLWESTER GIRUĆ
Członek Organu Nadzoru
2015-09-29
2016-01-19
ANNA KATARZYNA SKWARLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-29
2016-06-03
PIOTR PAWEŁ BIEDRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-19
2022-10-25
BARBARA CHRZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-03
2022-10-25
MAGDALENA JOANNA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-03
2022-10-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
EWA NOWACZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-06
2022-10-25
2015-02-06
2015-09-29
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 71, GDAŃSK, 80-292, GDAŃSK, POLSKA
2015-09-29
2016-01-19
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 71, GDAŃSK, 80-257, GDAŃSK, POLSKA
2016-06-03
2018-02-12
UL. CHMIELNA, 71, GDAŃSK, 80-748, GDAŃSK, POLSKA
2018-02-12
2020-08-31
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie