KRS 0000648552
NIP8671943709
REGON83046855100000
NazwaINWEST-KOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINWEST-KOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 lis 2016 (8 lat temu) 28 lis 2016
Data usunięcia 12 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DĄBRÓWKI, 3A, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8671943709
data rejestracji 15 mar 2000
status Czynny
29124027441111000040043500
PEKAO I Oddział w Tarnobrzegu
ul. Józefa Piłsudskiego 8 39-400 Tarnobrzeg POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPIOTR STEFAN SKOWRON
Wspólnik
2016-11-28
2023-01-12
TADEUSZ FRANCISZEK KOSIKOWSKI
Wspólnik
2016-11-28
2023-01-12
STEFAN ANTONI SKOWRON
Wspólnik
2016-11-28
2023-01-12
PIOTR STEFAN SKOWRON
Beneficjent
STEFAN ANTONI SKOWRON
Beneficjent
TADEUSZ FRANCISZEK KOSIKOWSKI
Beneficjent
PIOTR STEFAN SKOWRON
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR STEFAN SKOWRON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU
STEFAN ANTONI SKOWRON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TADEUSZ FRANCISZEK KOSIKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST INWEST-KOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ SWÓJ ORGAN ZARZĄDZAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W UMOWIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UJAWNIONYMI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. W INWEST-KOSKO SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO INWEST-KOSKO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU PIOTR SKOWRON POSIADAJĄCY PESEL 68082001816
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-28
2023-01-12
36507999300000
2016-11-28
2023-01-12
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-28
2023-01-12
INWEST-KOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-28
2023-01-12
UL. DĄBRÓWKI, 3A, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
2016-11-28
2023-01-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-11-28
2023-01-12
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-11-28
2023-01-12
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-11-28
2023-01-12
4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2016-11-28
2023-01-12
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-11-28
2023-01-12
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-11-28
2023-01-12
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2016-11-28
2023-01-12
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2016-11-28
2023-01-12
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-11-28
2023-01-12
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie