KRS 0000647487
NIP5291814341
REGON36590459800000
NazwaMEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDICREA POLAND
Data rejestracji 22 lis 2016 (8 lat temu) 22 lis 2016
Data usunięcia 22 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 249, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6639800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5291814341
data rejestracji 24 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓWMEDICREA INTERNATIONAL SA
Wspólnik
2016-11-22
2021-09-15
66 398 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 639 800,00 ZŁ
Wspólnik
2021-09-15
2021-11-22
66.398 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.639.800,00 ZŁOTYCH
01120623300000
FABRICE KILFIGER
Prokurent
2017-01-30
2021-01-26
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
NADEGE BOURDOIS
Prokurent
2021-02-12
2021-11-22
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
FABRICE KILFIGER
Prokurent
2021-02-12
2021-06-24
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
NADEGE BOURDOIS
Prokurent
2017-01-30
2021-01-26
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
EMMANUELLE DE BEAUMONT
Prokurent
2021-06-24
2021-11-22
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
DANIEL WILIAM WOLF
Beneficjent
1983-05-02
DANIEL WILIAM WOLF
reprezentant
1983-05-02
DANIEL WILIAM WOLF
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, ZGODNIE Z ART 2 UST 2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DANIEL WILLIAM WOLF
PREZES ZARZĄDU
2021-01-26
2021-11-22
DENYS SOURNAC
PREZES ZARZĄDU
2016-11-22
2021-01-26
2016-11-22
2017-04-05
UL. BARTNICZA, 11C/2, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
2017-04-05
2020-03-12
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie