KRS 0000644102
NIP5223074618
REGON36573613200000
NazwaVASTINT HOSPITALITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVASTINT HOSPITALITY POLAND
Data rejestracji 27 paź 2016 (8 lat temu) 27 paź 2016
Data usunięcia 10 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16B, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223074618
data rejestracji 29 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEVASTINT HOSPITALITY B.V.
Wspólnik
2016-10-27
2019-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
Wspólnik
2019-11-21
2022-02-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
01321171200000
DANIEL DAMJANOVIĆ
Beneficjent
1975-02-09
HANS ERIK GYDELL
Beneficjent
1952-10-15
JOHANNES MICHAEL BURGER
reprezentant
1960-08-30
DANIEL DAMJANOVIĆ
Beneficjent
RADA FUNDACJI INTEROGO ZAREJESTROWANEJ W LIECHTENSTEIN NUMER REJESTRACJI FL-0001.112.640-9
HANS ERIK GYDELL
Beneficjent
RADA FUNDACJI INTEROGO ZAREJESTROWANEJ W LIECHTENSTEIN NUMER REJESTRACJI FL-001.112.640-9
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
STEEN TORBEN SÖDEMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-27
2019-03-28
HESSEL PIET KEULEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-27
2019-03-28
MARIUS BALTRAMIEJUNAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-27
2019-11-21
PETER FREDERICK CHARLES ANDREWS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-27
2019-03-28
DANIEL TOBIAS LINDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-28
2019-11-21
ROBERT MARIUSZ SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-21
2022-02-10
IWONA ANNA KRZEMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-21
2022-02-10
ERIK ROGER ANDERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-21
2022-02-10
2016-10-27
2017-11-22
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 18A, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA
2017-11-22
2019-10-02
UL. PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2019-10-02
2019-11-21
AL. ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 171, WARSZAWA, 00-877, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie