KRS 0000347267
NIP5860104486
REGON19054500200000
Nazwa"GDYNIA WATERFRONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGDYNIA WATERFRONT
Data rejestracji 25 sty 2010 (15 lat temu) 25 sty 2010
Data usunięcia 27 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻWIRKI I WIGURY, 18A, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51463300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPOLPROP HOLDING B.V.
Wspólnik
2010-01-25
2014-04-04
388.828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.882.800 ZŁ
VASTINT HOLDING B.V.
Wspólnik
2014-04-04
2016-04-27
514.633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.463.300 ZŁOTYCH
IWONA ANNA KRZEMIŃSKA
Prokurent
2010-03-23
2016-04-27
PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT DZIAŁA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM
MARCIN NACZKE
Prokurent
2013-10-28
2016-04-27
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
STEEN TORBEN SODEMANN
PREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2016-04-27
ERIK ROGER ANDERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-25
2016-04-27
HARALD DIETER MÜLLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-25
2013-04-15
RADOSŁAW KOSTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-25
2010-03-23
HESSEL PIET KEULEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2016-04-27
2010-01-25
2014-11-14
HRYNIEWICKIEGO, 10, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie