KRS 0000641570
NIP7123320510
REGON36562289400000
NazwaSOKOL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOKOL POLAND
Data rejestracji 12 paź 2016 (8 lat temu) 12 paź 2016
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123320510
data rejestracji 19 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHOLEKSANDR TSURENKO
Wspólnik
2016-10-12
2017-07-28
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ
ROMAN RYBALKA
Wspólnik
2016-10-12
2018-05-17
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁ
ANDRIS BREITSIS
Wspólnik
2016-10-12
2018-05-17
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁ
DINARA BILAN
Wspólnik
2018-05-17
2022-05-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ
ANDRII BILAN
Wspólnik
2018-05-17
2022-05-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ
DINARA BILAN
Beneficjent
DINARA BILAN
reprezentant
DINARA BILAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRIS BREITSIS
PREZES ZARZĄDU
2016-10-12
2018-05-17
ANDRII BILAN
PREZES ZARZĄDU
2018-05-17
2019-08-16
OLEKSANDR TSURENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-12
2017-07-28
ROMAN RYBALKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-12
2018-05-17
DINARA BILAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-17
2019-08-16
DINARA BILAN
PREZES ZARZĄDU
2019-08-16
2022-05-30
2016-10-12
2018-09-26
PLANSARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie