KRS 0000606056
NIP7123309632
REGON36391445700000
NazwaRECYPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRECYPOL
Data rejestracji 03 mar 2016 (9 lat temu) 03 mar 2016
Data usunięcia 11 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEGII.SHAPOVAL33@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 7123309632
data rejestracji 15 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUSERGII SHAPOVAL
Wspólnik
2016-03-03
2016-04-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
IURII IVONENKO
Wspólnik
2016-04-07
2018-11-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
OLENA IVONENKO
Wspólnik
2016-04-07
2018-11-30
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
ROMAN RYBALKA
Wspólnik
2018-11-30
2022-05-11
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
OLEKSANDR KONONENKO
Wspólnik
2018-11-30
2022-05-11
75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ROMAN RYBALKA
Prokurent
2018-11-30
2020-02-20
SAMOISTNA PROKURA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
OLENA IVONENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-07
2018-11-30
IURII IVONENKO
PREZES ZARZĄDU
2016-04-07
2018-11-30
OLEKSANDR KONONENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-11-30
2022-05-11
SERGII SHAPOVAL
PREZES ZARZĄDU
2016-03-03
2016-04-07
2016-03-03
2016-04-07
POST SEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-07
2018-01-29
POST SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-29
2018-11-30
WICORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-03
2019-11-18
UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 3, LUBLIN, 20-029, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie