KRS 0000640626
NIP7262662467
REGON36557370100000
NazwaINNOMENTORS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINNOMENTORS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 paź 2016 (8 lat temu) 05 paź 2016
Data usunięcia 26 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚWITEZIANKI, 21, ŁÓDŹ, 91-496, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email DLIS@INNOMENTORS.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWWspólnik
2016-10-05
2020-06-26
36482880800000
DARIUSZ ROMAN LIS
Wspólnik
2016-10-05
2020-06-26
MAREK KAROL WÓJCIK
Wspólnik
2016-10-05
2020-06-26
MAREK KAROL WÓJCIK
Beneficjent
ANETA BARTOSIAK-WÓJCIK
reprezentant
DARIUSZ ROMAN LIS
reprezentant
DARIUSZ ROMAN LIS
Beneficjent
MAREK KAROL WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOMENTORS INDUSTRIES SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
DARIUSZ ROMAN LIS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOMENTORS INDUSTRIES SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH I WOBEC WSZYSTKICH PODMIOTÓW.
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-05
2020-06-26
36482880800000
2016-10-05
2020-06-26
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-10-05
2020-06-26
INNOMENTORS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-10-05
2020-06-26
UL. ŚWITEZIANKI, 21, ŁÓDŹ, 91-496, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-10-05
2020-06-26
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-10-05
2020-06-26
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-10-05
2020-06-26
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-10-05
2020-06-26
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-10-05
2020-06-26
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2016-10-05
2020-06-26
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2016-10-05
2020-06-26
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2016-10-05
2020-06-26
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2016-10-05
2020-06-26
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2016-10-05
2020-06-26
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie