KRS 0000626152
NIP7262661166
REGON36482880800000
NazwaINNOMENTORS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINNOMENTORS INDUSTRIES
Data rejestracji 30 cze 2016 (8 lat temu) 30 cze 2016
Data usunięcia 24 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWITEZIANKI, 21, ŁÓDŹ, 91-496, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DLIS@INNOMENTORS.COM
Dane podatkowe
NIP 7262661166
data rejestracji 22 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ ROMAN LIS
Wspólnik
2016-06-30
2021-06-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ANETA BARTOSIAK WÓJCIK
Wspólnik
2016-06-30
2021-06-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
MAREK KAROL WÓJCIK
Wspólnik
2016-06-30
2021-06-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ ROMAN LIS
Beneficjent
MAREK KAROL WÓJCIK
Beneficjent
DARIUSZ ROMAN LIS
reprezentant
ANETA BARTOSIAK-WÓJCIK
reprezentant
DARIUSZ ROMAN LIS
Likwidator
2020-09-07
2021-06-24
DARIUSZ ROMAN LIS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK KAROL WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ ROMAN LIS
PREZES ZARZĄDU
2016-06-30
2020-09-07
ANETA BARTOSIAK WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-30
2020-09-07
2016-06-30
2020-09-07
INNOMENTORS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie