KRS 0000639733
NIP9442252826
REGON36555919600000
NazwaSAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 paź 2016 (8 lat temu) 03 paź 2016
Data usunięcia 06 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GALICYJSKA, 5, RZESZOTARY, 32-040, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9442252826
data rejestracji 02 gru 2016
status Czynny
09124022941787001071231768
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
12124022941978001071231670
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
25102028920000510207979273
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
46102028920000560207979232
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
51102028920000510207976477
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
58124022941111001071231609
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
78124022941111001072282341
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4674 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8959B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUSTANISŁAW ZAKRZEWSKI
Beneficjent
STANISŁAW ZAKRZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANNA ZAKRZEWSKA
Wspólnik
2016-10-03
2022-07-06
STANISŁAW ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2016-10-03
2022-07-06
MICHAŁ ŁUKASZ ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2016-10-03
2022-07-06
BARBARA ANNA ŚLIWA
Wspólnik
2021-02-08
2022-07-06
STANISŁAW ZAKRZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ) JEST SAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOTARACH - SAMODZIELNIE - ZGODNIE Z REPERZENTACJĄ KOMPLEMENTARIUSZA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-03
2022-07-06
36542382900000
2016-10-03
2016-10-18
111, RZESZOTARY, 32-040, RZESZOTARY, POLSKA
2016-10-18
2017-02-28
UL. GALICYJSKA, 5, RZESZOTARY, 32-040, RZESZOTARY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie