KRS 0000637272
NIP6141608824
REGON36482897800000
NazwaSETEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaSETEX POLSKA .
Data rejestracji 15 wrz 2016 (8 lat temu) 15 wrz 2016
Data usunięcia 16 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MICKIEWICZA, 17, LUBAWKA, 58-420, LUBAWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH #1320C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1310A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI
Wspólnik
2016-09-15
2020-07-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
KONRAD BERNHARD JOHANNES SCHRÖER
Wspólnik
2016-09-15
2020-07-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
MARKUS ENK
Wspólnik
2016-09-15
2020-07-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
1966-02-08
ARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI
Likwidator
2019-06-28
2020-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1000000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCYCH 1000000,00 PLN (JEDEN MILION ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-15
2019-06-28
KONRAD BERNHARD JOHANNES SCHRÖER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-15
2019-06-28
MARKUS ENK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-15
2019-06-28
1966-02-08
2016-09-15
2019-06-28
SETEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie