KRS 0000635501
NIP7393888700
REGON36537000400000
NazwaGBS HOLDINGS CORP-F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGBS HOLDINGS CORP-F1
Data rejestracji 12 wrz 2016 (8 lat temu) 12 wrz 2016
Data usunięcia 07 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PREZESGBS@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYRUSLAN SEIFUTDINOV
Wspólnik
2016-09-12
2020-07-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
OLEKSANDR SHASHKIN
Wspólnik
2016-09-12
2020-07-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
VITALII LEDOVSKYI
Wspólnik
2016-09-12
2020-07-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-09-12
2020-07-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
36186576600000
Wspólnik
2016-09-12
2020-07-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
36421722300000
Wspólnik
2016-09-12
2020-07-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
36490000300000
VALERII KOLESNYKOV
Wspólnik
2016-09-12
2020-07-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
VOLODYMYR YURCHENKO
Prokurent
2016-09-12
2019-03-26
1957-07-04
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VITALII LEDOVSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-12
2020-07-07
VALERII KOLESNYKOV
PREZES ZARZĄDU
2016-09-12
2020-07-07
RUSLAN SEIFUTDINOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-12
2020-07-07
OLEKSANDR SHASHKIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-12
2020-07-07
2016-09-12
2019-03-27
UL. RAKOWA, 9A, OLSZTYN, 10-185, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie