KRS 0000631459
NIP2040005140
REGON36514657700000
NazwaSTARCOUNTER AB (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSTARCOUNTER AB (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSTARCOUNTER AB
Data rejestracji 11 sie 2016 (8 lat temu) 11 sie 2016
Data usunięcia 30 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres AL. GRUNWALDZKA, 186, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego HOVSLAGARGATAN, 3, STOCKHOLM, 111 48, STOCKHOLM, SZWECJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #5829 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆMARCIN KAROL WARPECHOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-08-11
2019-07-30
MARCIN KAROL WARPECHOWSKI
Prokurent
2016-08-11
2019-07-30
PROKURA ODDZIAŁOWA JEDNOOSOBOWA (PROKURENT UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. SPÓŁKA Z REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: ENGLUND,SVEN JOHAN AXEL DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z UHRSTRÖM, FREDRIK WILHELM. PONADTO DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ
HANS TOMMY NILSSON
ZASTĘPCA ZARZĄDU
2016-08-11
2018-10-01
ANNA BRIGITTA WESTER
ZASTĘPCA ZARZĄDU
2016-08-11
2018-10-01
LARS JOACHIM WESTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-11
2019-07-30
SVEN JOHAN AXEL ENGLUND
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-11
2019-07-30
ULF STEFAN FREDRIK LINDEBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-11
2018-10-01
MART TOOMAS TIISMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-01
2019-07-30
ANNA MARIA AVERUND
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-11
2018-10-01
ELISE ANNA MARIA J LILLIEHÖÖK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-01
2019-07-30
FREDRIK WILHELM UHRSTRÖM
CZŁONEK ZARZĄDU, PRZEWODNICZĄCY
2016-08-11
2019-07-30
ERIK GÖRAN JANSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-01
2019-07-30
2016-08-11
2016-10-11
UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-410, GDAŃSK, POLSKA
2016-08-11
2018-10-01
NYBROKAJEN, 5, STOCKHOLM, 111 48, STOCKHOLM, SZWECJA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie