KRS 0000364889
NIP2040002874
REGON22109333500000
NazwaSIGNIA MEDIA TECHNOLOGIES AB ( SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSIGNIA MEDIA TECHNOLOGIES AB ( SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSIGNIA MEDIA TECHNOLOGIES AB AKTIEBOLAG
Data rejestracji 10 wrz 2010 (14 lat temu) 10 wrz 2010
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 4, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NARVAVÄGEN, 7, STOCKHOLM, 114-60, STOCKHOLM, SZWECJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #5829 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7830 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGODANIEL CHROSTOWSKI
Prokurent
2019-08-23
2021-04-21
PROKURA ODDZIAŁOWA JEDNOOSOBOWA (PROKURENT UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU)
MICHAŁ ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI
Prokurent
2010-09-10
2019-08-23
PROKURA ODDZIAŁOWA JEDNOOSOBOWA (PROKURENT UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU)
MICHAŁ ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-09-10
2019-08-23
DANIEL CHROSTOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-08-23
2021-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO DO SKŁADANIA PODPISÓW SPÓŁKI MA ZARZĄD. INDYWIDUALNIE PRAWO DO SKŁĄDANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI POSIADA CZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU
JAN HENRIK LOHK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-10
2013-05-10
1967-08-23
JAN HENRIK LOHK
CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES
2013-05-10
2021-04-21
1967-08-23
JOHAN SÖREN ERIKSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-10
2013-05-10
LARS JOACHIM WESTER
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, PREZES
2010-09-10
2013-05-10
BO INGEMAR JOHNSSON
CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES
2013-05-10
2021-04-21
1967-10-02
TATIANA KLINGE
ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU
2013-05-10
2019-08-23
MAX GÖRAN MÖLLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-10
2013-05-10
2010-09-10
2016-03-18
ADTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2016-03-18
2018-02-19
ADTOMA AB(SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
2010-09-10
2018-02-19
ADTOMA AB (AKTIEBOLAG)
2010-09-10
2013-05-10
LASTADIA, 35E, GDAŃSK, 80-880, GDAŃSK, POLSKA
2013-05-10
2015-03-18
GRUNWALDZKA, 48/50, GDAŃSK, 80-241, GDAŃSK, POLSKA
2010-09-10
2019-08-23
NYBROGATAN, 15, STOCKHOLM, 114 39, STOCKHOLM, SZWECJA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie