KRS 0000631199
NIP5423259038
REGON36511745200000
NazwaBRAND DISTRIBUTION EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRAND DISTRIBUTION EUROPE
Data rejestracji 05 sie 2016 (8 lat temu) 05 sie 2016
Data usunięcia 14 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 18, WARSZAWA, 02-653, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5423259038
data rejestracji 10 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWIKTOR SAWOSZ
Wspólnik
2018-01-25
2022-01-14
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ
IRYNA RAHALEVICH
Wspólnik
2016-08-05
2018-01-25
98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
ANNA PAWLUCZUK
Prokurent
2017-11-08
2019-04-12
ODDZIELNA
ALENA CIMOCH
Prokurent
2019-04-12
2022-01-14
ODDZIELNA
ANNA BOŻENA OLSZEWSKA
Prokurent
2016-08-05
2017-06-12
PROKURA ODDZIELNA
MARZENA LASKOWSKA
Prokurent
2017-03-16
2019-05-17
PROKURA ODDZIELNA
ANETA ZIZIUK
Prokurent
2019-05-17
2022-01-14
ODDZIELNA
WIKTOR SAWOSZ
Beneficjent
WIKTOR SAWOSZ
reprezentant
WIKTOR SAWOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
IRYNA RAHALEVICH
PREZES ZARZĄDU
2016-08-05
2018-01-25
WIKTOR SAWOSZ
PREZES ZARZĄDU
2018-01-25
2022-01-14
2016-08-05
2016-10-12
UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 5, BIAŁYSTOK, 15-102, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie