KRS 0000481031
NIP5423233783
REGON20081303300000
NazwaBRAND DISTRIBUTION COMPANY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaBRAND DISTRIBUTION COMPANY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 paź 2013 (11 lat temu) 14 paź 2013
Data usunięcia 15 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 18, WARSZAWA, 02-653, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000
Dane kontaktowe
Email CONTACT@BDGROUP.EU
Dane podatkowe
NIP 5423233783
data rejestracji 15 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWWIKTOR SAWOSZ
Beneficjent
WIKTOR SAWOSZ
reprezentant
JELENA CIMOCH
Członek Organu Nadzoru
2017-05-09
2022-07-15
WIKTOR SAWOSZ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-14
2014-01-15
ANGELIKA SAWOSZ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-14
2014-01-15
DZMITRY YERMALOUSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-14
2013-12-20
ANA TOFILUK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-20
2022-07-15
ANETA ZIZIUK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-15
2022-07-15
EMILIA POLAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-15
2017-05-09
EMILIA POLAK
Prokurent
2019-02-05
2022-07-15
ODDZIELNA
WIKTOR SAWOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
2013-10-14
2021-01-20
BRAND DISTRIBUTION INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-10-14
2019-02-05
ŚW. ROCHA, 8, BIAŁYSTOK, 15-879, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie