KRS 0000630382
NIP8942924978
REGON02059818600000
Nazwa"GLOBALLOGIC" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGLOBALLOGIC
Data rejestracji 03 sie 2016 (8 lat temu) 03 sie 2016
Data usunięcia 23 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STRZEGOMSKA, 46B, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4962500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4962500,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji49625
Dane podatkowe
NIP 8942924978
data rejestracji 16 lis 2007
status Czynny
37191010482793928313160002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
64191010482793928313160001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
27105015751000002426449118
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
29105015751000002350531741
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
34105015751000002346511971
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
38105015751000002441312424
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
71105015751000009080857361
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
75105015751000002348097086
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
77105015751000002429603240
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
85105015751000002346511732
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWABONNIE LYNN EDMONDS HELTON
Członek Organu Nadzoru
2016-08-03
2019-06-28
VASU SARANGAPANI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-11
2020-06-23
AMY HANLON RODEMICH
Członek Organu Nadzoru
2019-09-03
2020-06-23
RODRIGO COFINO
Członek Organu Nadzoru
2019-09-03
2020-06-23
RAJESH RADHAKRISHNAN
Członek Organu Nadzoru
2016-08-03
2017-04-11
AHMED ALLAM ZAHEER
Członek Organu Nadzoru
2016-08-03
2019-09-03
MAŁGORZATA RAK
Prokurent
2016-09-02
2019-09-03
PROKURA DWUOSOBOWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ALBO Z JEDNYM INNYM PROKURENTEM ALBO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
TOMASZ SIEWIEJA
Prokurent
2018-04-18
2019-10-14
PROKURA DWUOSOBOWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ALBO Z JEDNYM INNYM PROKURENTEM ALBO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
TOMASZ BOLESŁAW BIENKIEWICZ
Prokurent
2016-10-07
2018-04-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM (DWUOSOBOWA)
KAMIL GRABARCZYK
Prokurent
2019-09-03
2020-06-23
PROKURA DWUOSOBOWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ALBO Z JEDNYM INNYM PROKURENTEM ALBO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
URSZULA KULIŃSKA
Prokurent
2016-09-02
2018-04-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM (DWUOSOBOWA)
MARIOLA IWONA ŻYGADŁO
Prokurent
2018-04-18
2020-06-23
PROKURA DWUOSOBOWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ALBO Z JEDNYM INNYM PROKURENTEM ALBO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
AGNIESZKA AUGUSTYNÓW
Prokurent
2019-10-28
2020-06-23
PROKURA DWUOSOBOWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ALBO Z JEDNYM INNYM PROKURENTEM ALBO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
WITOLD ANDRZEJ LEDER
Prokurent
2017-05-05
2018-10-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM (DWUOSOBOWA)
OLEKSANDR KACHMAR
Beneficjent
AGNIESZKA AUGUSTYNÓW
zgłaszający - członek zarządu
MARIOLA IWONA ŻYGADŁO
zgłaszający - prokurent
AGNIESZKA AUGUSTYNÓW
Beneficjent
RADOMIR KRZYSZTOF GRUCZA
Beneficjent
OLEKSANDR KACHMAR
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU GLOBALLOGIC POLAND SP. Z O.O
AGNIESZKA AUGUSTYNÓW
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU GLOBALLOGIC POLAND SP. Z O.O
RADOMIR KRZYSZTOF GRUCZA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU GLOBALLOGIC POLAND SP. Z O.O
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-03
2017-08-04
KRZYSZTOF KULIŃSKI
CZLONEK ZARZĄDU
2017-08-04
2018-04-18
RADOMIR KRZYSZTOF GRUCZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-03
2020-06-23
PIOTR KRZYSZTOFIK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-18
2020-06-23
2016-08-03
2020-06-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2016-08-03
2020-06-23
"GLOBALLOGIC" SPÓŁKA AKCYJNA
2016-08-03
2020-06-23
UL. STRZEGOMSKA, 46B, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
2016-08-03
2020-06-23
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2016-08-03
2020-06-23
26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2016-08-03
2020-06-23
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2016-08-03
2020-06-23
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2016-08-03
2020-06-23
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2016-08-03
2020-06-23
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2017-04-11
2020-06-23
27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2017-04-11
2020-06-23
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-04-11
2020-06-23
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-04-11
2020-06-23
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie